Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.21.02:20:10
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Energiaügyi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.08. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Fenntartható fejlődés bizottsága |
Energiaügyi albizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Koncz Ferenc (Fidesz) | Elnök | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Bödecs Barna (Jobbik) | Alelnök | 2010.06.15. | 2012.12.04. | |
Jávor Benedek (független) | Alelnök | 2013.05.06. | 2014.05.05. | |
Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Fejér Andor (Fidesz) | Tag | 2010.06.15. | 2012.12.31. | |
Kővári János (Fidesz) | Tag | 2013.05.06. | 2014.05.05. | Fejér Andor (Fidesz) |
Schmidt Csaba (Fidesz) | Tag | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Dr. Oláh Lajos (MSZP) | Tag | 2010.06.15. | 2011.10.23. | |
Kepli Lajos (Jobbik) 1 | Tag | 2013.05.06. | 2014.05.05. | Bödecs Barna (Jobbik) |
Dr. Aradszki András (KDNP) | Tag | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Dr. Nagy Andor (KDNP) | Tag | 2010.06.15. | 2013.08.22. | |
Jávor Benedek (LMP) | Tag | 2010.06.15. | 2013.02.11. | |
Dr. Oláh Lajos (független) | Tag | 2013.05.06. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Energiaügyi albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 4 | 1/2013 | 2013.04.29. | Határozatképes | 1:37 |
2 | 3 | 1/2012 | 2012.06.19. | Határozatképes | 2:18 |
3 | 2 | 2/2011 | 2011.07.05. | Határozatképes | 2:04 |
4 | 1 | 1/2011 | 2011.02.28. | Határozatképes | 0:15 |