Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.20.08:46:35
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Európai integrációs és nemzetközi együttműködési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.13. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Rendészeti bizottság |
Európai integrációs és nemzetközi együttműködési albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | Elnök | 2002.09.11. | 2004.09.16. | |
Doszpot Péter (MSZP) | Tag | 2003.12.01. | 2006.04.21. | |
Dr. Serfőző András (MSZP) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Vadász István (MSZP) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Básthy Tamás (Fidesz) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Nyitrai Zsolt (Fidesz) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Pogácsás Tibor (Fidesz) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. |