Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.21.00:01:16
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A Kulturális és sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.05.25. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Kulturális és sajtóbizottság |
A Kulturális és sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Mandur László (MSZP) | Elnök | 2013.04.15. | 2013.11.18. | Karácsony Gergely (független) |
Novák Előd (Jobbik) | Elnök | 2010.06.23. | 2010.12.13. | |
Karácsony Gergely (LMP) | Elnök | 2010.12.13. | 2013.02.11. | Novák Előd (Jobbik) |
Gyutai Csaba (Fidesz) | Tag | 2010.06.23. | 2010.10.25. | |
Kiss Attila (Fidesz) | Tag | 2010.06.23. | 2010.10.18. | |
Lukács László (Fidesz) | Tag | 2010.06.23. | 2010.10.25. | |
Lukács László (Fidesz) | Tag | 2010.11.02. | 2014.05.05. | Gyutai Csaba (Fidesz) |
Menczer Erzsébet (Fidesz) | Tag | 2010.11.02. | 2014.05.05. | Lukács László (Fidesz) |
Németh Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.11.02. | 2014.05.05. | Karvalics Ottó (KDNP) |
Szabó Csaba (Fidesz) | Tag | 2010.11.02. | 2014.05.05. | Kiss Attila (Fidesz) |
Dr. Hiller István (MSZP) | Tag | 2010.06.23. | 2014.05.05. | |
Novák Előd (Jobbik) | Tag | 2010.12.13. | 2014.05.05. | |
Karvalics Ottó (KDNP) | Tag | 2010.06.23. | 2010.10.18. | |
Karácsony Gergely (LMP) | Tag | 2010.06.23. | 2010.12.13. |
A Kulturális és sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 10 | 2/2012 | 2012.12.17. | Határozatképes | 1:23 |
2 | 9 | 1/2012 | 2012.03.19. | Határozatképes | 1:52 |
3 | 8 emlékeztető | 3/2011 | 2011.11.07. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 1:31 |
4 | 7 | 2/2011 | 2011.05.09. | Határozatképes | 1:52 |
5 | 6 | 1/2011 | 2011.03.28. | Határozatképes | 1:26 |
6 | 5 emlékeztető | 5/2010 | 2010.12.02. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:01 |
7 | 4 | 4/2010 | 2010.10.28. | Határozatképes | 0:47 |
8 | 3 emlékeztető | 3/2010 | 2010.10.13. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:01 |
9 | 2 emlékeztető | 2/2010 | 2010.10.07. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:01 |
10 | 1 emlékeztető | 1/2010 | 2010.09.30. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:01 |