Készült: 2024.09.20.21:12:04
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Házbizottság tagjainak változásai | |||
---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig |
Kövér László (Fidesz)1 | az Országgyűlés elnöke | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
Jakab István (Fidesz) | az Országgyűlés alelnöke | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
Lezsák Sándor (Fidesz) | az Országgyűlés alelnöke | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
Dr. Latorcai János (KDNP) | az Országgyűlés alelnöke | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
Dr. Hiller István (MSZP) | az Országgyűlés alelnöke | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | az Országgyűlés alelnöke | 2020.07.03. | 2022.05.01. |
Sneider Tamás (Jobbik) | az Országgyűlés alelnöke | 2018.05.08. | 2020.05.27. |
Kocsis Máté (Fidesz)1 | frakcióvezető | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
Harrach Péter (KDNP) | frakcióvezető | 2018.05.08. | 2020.07.14. |
Dr. Simicskó István (KDNP) | frakcióvezető | 2020.07.15. | 2022.05.01. |
Gyurcsány Ferenc (DK) | frakcióvezető | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | frakcióvezető | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
Gyöngyösi Márton (Jobbik) | frakcióvezető | 2018.05.08. | 2019.06.24. |
Jakab Péter (Jobbik) | frakcióvezető | 2019.06.25. | 2022.05.01. |
Szabó Timea (Párbeszéd) | frakcióvezető | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) | frakcióvezető | 2018.09.16. | 2022.05.01. |
Dr. Szél Bernadett (LMP) | frakcióvezető | 2018.05.08. | 2018.09.15. |
Mátrai Márta (Fidesz)1 | az Országgyűlés háznagya | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
Hende Csaba (Fidesz)1 | az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A bizottság által benyújtott irományok